中新網(wǎng)1月12日電 內(nèi)蒙古自治區(qū)第十一屆人民代表大會第二次會議1月12日選舉巴特爾為自治區(qū)主席。
巴特爾簡歷:
中共內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委副書記,內(nèi)蒙古自治區(qū)副主席、代主席。
男,蒙古族,1955年2月生,遼寧康平人,研究生文化程度,政治經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,1981年12月入黨,1973年1月參加工作。
1973.01-1978.10 黑龍江省呼倫貝爾盟鄂溫克旗烏蘭牧騎工作
1978.10-1980.08 內(nèi)蒙古自治區(qū)海拉爾蒙古族師范學(xué)校蒙文大專班學(xué)習(xí)
1980.08-1983.10 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾盟盟委黨校組織處、黨史黨建教研室干事、教員(其間:1982.02-1983.07在內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委黨校師資班學(xué)習(xí))
1983.10-1984.12 共青團(tuán)內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾盟盟委書記
1984.12-1986.04 共青團(tuán)內(nèi)蒙古自治區(qū)委副書記
1986.04-1992.04 共青團(tuán)內(nèi)蒙古自治區(qū)委書記(其間:1988.02-1988.07在中央黨校學(xué)習(xí);
1989.11-1990.11 在日本國東京研修中心學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)管理;
1991.04-1992.04 在北京市朝陽區(qū)掛職任區(qū)長助理;
1992.04-1994.03 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市委副書記(正廳級)
1994.03-1994.12 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市委書記
1994.12-1998.02 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市委書記、市長(其間:1997.12參加中央黨校新進(jìn)中委、候補(bǔ)中委研討班學(xué)習(xí);
1995.09-1998.07在 復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院政治經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)研究生課程進(jìn)修班學(xué)習(xí))
1998.02-1999.01 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市委書記
1999.01-1999.12 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市書記、市人大常委會主任
1999.12-2001 .12 內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委常委、自治區(qū)紀(jì)委書記
2001.12 內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委副書記、自治區(qū)紀(jì)委書記
2006.11 內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委副書記、自治區(qū)紀(jì)委書記
2008.04 內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委副書記、自治區(qū)紀(jì)委書記, 內(nèi)蒙古自治區(qū)副主席、代主席
是中共第十五屆中央候補(bǔ)委員,2003年、2007年分別在中共十六大和十七大上當(dāng)選為中央紀(jì)委委員。(資料來源:新華網(wǎng)內(nèi)蒙古頻道)
【關(guān)于我們】-【 About us 】- 【聯(lián)系我們】-【廣告服務(wù)】-【供稿服務(wù)】-【法律聲明】-【招聘信息】-【網(wǎng)站地圖】-【留言反饋】 |
本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社和中新網(wǎng)觀點(diǎn)。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書面授權(quán)。 |
[ 網(wǎng)上傳播視聽節(jié)目許可證(0106168)][京ICP證040655號] [京公網(wǎng)安備:110102003042-1] [京ICP備05004340號-1] |